Alma Field |
[M] Arbitre de Quidditch |
36 |
12 sept. 2024 |
Cinaed Wallace |
[M] Gérant de L’atelier des Sylves |
75 |
08 sept. 2024 |
Niall O'Barden |
[M] Employé chez Fleury et Bott |
181 |
22 août 2024 |
Prosper Purnell |
[M] Employé chez Honeydukes |
308 |
14 mars 2024 |
Maxine Tremblay |
[M] Directrice de Gryffondor, professeure de Vol, Poudlard |
3 685 |
18 févr. 2024 |
Dominic Khan |
[M] Professeur de défense contre les forces du mal, Poudlard |
2 798 |
14 janv. 2024 |
Seth Pembroke |
[M] Gérant du Chaudron Baveur |
209 |
12 déc. 2023 |
Alwenn McNeil |
[M] Professeur d’étude des runes, Poudlard |
2 245 |
13 nov. 2023 |
Selah Crane |
[M] Professeur de métamorphose, Poudlard |
1 663 |
27 sept. 2023 |
Fabio Dermott |
[M] Directeur de la Salle de spectacle |
660 |
12 sept. 2023 |
Cillian O'Dea |
[M] Garde-chasse, Poudlard |
566 |
24 août 2023 |
Neven Pearce |
[M] Directeur de Serpentard, Professeur d’astronomie, Poudlard |
3 592 |
15 août 2023 |
Jasper Ashdown |
[M] Gérant de Scribenpenne |
1 221 |
14 juin 2023 |
Elly Fullow |
[M] Gérante des Trois Balais |
964 |
13 mai 2023 |
Lorelyne Jenkins |
[M] Professeur de divination, Poudlard |
4 213 |
07 mai 2023 |
Jørn Jårlegmund |
[M] Gérant de la Tête de Sanglier |
1 131 |
25 avr. 2023 |
Morgan Rosenwald |
[M] Employée chez Barjow & Beurk |
3 117 |
08 avr. 2023 |
Placido Tripplehorn |
[M] Chef de chœur, Poudlard |
928 |
04 avr. 2023 |
Mia Vermillon |
[M] Psychomage de Poudlard |
1 606 |
14 févr. 2023 |
Padrec Clare |
Ancien professeur |
1 872 |
26 déc. 2022 |