Adeline Sgaeyl |
Première année, Serdaigle |
12 |
16 sept. 2024 |
Ivanovna Alekhina |
Adulte descolarisée |
22 |
30 avr. 2022 |
Cinaed Wallace |
[M] Gérant de L’atelier des Sylves |
75 |
08 sept. 2024 |
Juliette Martin |
Employée chez Barjow & Beurk |
100 |
19 juin 2021 |
Cybele Price |
Troisième année, Gryffondor |
100 |
07 nov. 2023 |
Eileen Hewson |
Première année, Serdaigle |
134 |
11 déc. 2022 |
Leo Shelby |
Deuxième année, Serpentard |
140 |
11 juil. 2024 |
Niall O'Barden |
[M] Employé chez Fleury et Bott |
181 |
22 août 2024 |
Haakon Solberg |
Ancien professeur |
395 |
26 mai 2016 |
Leo Gallagher |
Troisième année, Serpentard |
411 |
08 juin 2022 |
Iphis Diotimē |
Première année, Gryffondor |
413 |
28 janv. 2024 |
Ander Finlay |
Deuxième année, Serdaigle |
434 |
20 févr. 2024 |
Cillian O'Dea |
[M] Garde-chasse, Poudlard |
566 |
24 août 2023 |
Katherine Hunter |
Première année, Rédactrice stagiaire, Gryffondor |
597 |
14 avr. 2024 |
Fabio Dermott |
[M] Directeur de la Salle de spectacle |
660 |
12 sept. 2023 |
Enzo Lorenti |
Sorcier |
838 |
12 oct. 2021 |
Faith Cobain |
Deuxième année, Serpentard |
922 |
12 juin 2024 |
Placido Tripplehorn |
[M] Chef de chœur, Poudlard |
928 |
04 avr. 2023 |
Aki Davis |
[M] Directrice de la Réserve des Hébrides |
943 |
09 sept. 2022 |
Layana Greenwell |
[M] Gérante de la Ménagerie Magique |
954 |
18 sept. 2022 |